Идентификация
Type of entity
Стандартная форма имени
Parallel form(s) of name
Standardized form(s) of name according to other rules
Other form(s) of name
Identifiers for corporate bodies
Description area
Даты жизни
Биография
Место рождения: САРАТОВСКАЯ (Сердобский уезд село Вертуновка)
Упоминания в других базах данных
Национальность (как указана в документах): русские
Учеба и профессиональная деятельность:
• депо станции "Вертуновка" (Ученик слесаря / Слесарь). Дата поступления: 1909.
• Рязанско-Уральская ж\д( станция "Ртищево") (Слесарь / Слесарь).
• Русская императорская армия Дата поступления: 1915.
• Военная школа 1-ой запасной автомобильной роты (Шофер-механик / Учащийся). Дата поступления: 1915. Дата увольнения: 1917;
• Военная школа 1-ой запасной автомобильной роты (Шофер-механик). Дата поступления: 1917.
• 1-ый государственный завод по ремонту автомобилей (Заведующий материальной частью). Дата поступления: 1917.
• Центральная автомобильная секция(ЦАС) ВСНХ Дата поступления: 1918.
• ЦУМТ НКПС СССР (Начальник управления ). Дата поступления: 07.07.1921. Дата увольнения: 1925;
• Автопромторг СССР (Секретарь парторганизации). Дата поступления: 1923. Дата увольнения: 1925;
• Предсадеть Правления АО "Крымкурсо" Дата поступления: 1925.
• "Ответственные должности в автомобильных организациях" Дата поступления: 1927. Дата увольнения: 1930;
• Командировка в США( Комиссия по изучению поставновки дела эксплуатации и ремонта автомобилей) (Член комиссии). Дата поступления: 1930. Дата увольнения: 1930;
• Цудотранс при НКПС СССР (нач. "Союзтранса"). Дата поступления: 1930. Дата увольнения: 1935;
• Завод "ЗИЛ" (Нач. отдела ). Дата поступления: 1935. Дата увольнения: 1935;
• Отдел перевозок Наркомата связи (Начальник). Дата поступления: 1935. Дата увольнения: 1937;
• "ВНИТО" СССР
• Всесоюзное общество "АвтоДор" (Член Правления). Дата увольнения: 1937;
Сведения о репрессиях:
- Арест: 25.06.1937. Реабилитация: 21.01.1956, реабилитирующий орган: ВК ВС, основание реабилитации: ОТС. СОСТ. Место жительства на момент репрессии: МОСКВА (Сивцев Вражек пер., д. 15, кв. 51.). Место работы: Начальник (Отдел перевозок Наркомата связи).
1.1. Следственный орган: НКВД.Судебный орган: ВК ВС СССР. Обвинение: Участие в контрреволюционной террористической организации. Приговор: ВМН. Дата вынесения приговора: 26.09.1937.
Упоминается в делах архива НИПЦ Мемориал:
• Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869 (ПЕРЕПЕЛКИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, 1894-1937)
• Ф. 1. Оп. 4. Д. 4159 (ПЕРЕПЕЛКИН ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, 1922)
• Ф. 1. Оп. 3. Д. 3871 (ПЕРЕПЕЛКИНА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА, 1896-1978)
• Ф. 1. Оп. 1. Д. 2670 (Левин Михаил Маркович (Моисей Менделевич), 05.05.1902 - 29.04.1938)
Упоминается в документах архива НИПЦ Мемориал:
• Выписки из следственного дела по обвинению М.М. Левина. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2670. Номер документа: 630945
• АМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869. Номер документа: 565002
• Выписка из базы. Дата создания: 20.09.2021. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869. Номер документа: 631141
• СВИДЕТЕЛЬСТВО_О_СМЕРТИ. Дата создания: 08.08.1955. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869. Номер документа: 536072
• СПРАВКА_О_РЕАБИЛИТАЦИИ. Дата создания: 27.01.1956. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869. Номер документа: 536073
• Биография. Дата создания: 2000. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3869. Номер документа: 590861
Места
Места репрессий:
• МОСКВА. Сивцев Вражек пер., д. 15, кв. 51..